ymddiriedolwyr THE FINCHLEY PROGRESSIVE SYNAGOGUE
Rhif yr elusen: 1167285
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margot Katz | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Daniel Porter | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Lesley Urbach | Ymddiriedolwr | 04 August 2022 |
|
|
||||
James Levy | Ymddiriedolwr | 04 August 2022 |
|
|
||||
Sharon Michael | Ymddiriedolwr | 04 August 2022 |
|
|
||||
Gordon Maurice Greenfield | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Beverley Kafka | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|||||
Paula Kinchin Smith | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
ROY DAVID BALINT-KURTI | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.