ymddiriedolwyr RETFORD BRIDGE CLUB
Rhif yr elusen: 1166225
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Rolph | Cadeirydd | 02 February 2023 |
|
|
||||
Roger Stock | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
IAN MAXWELL | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
DAVID GARSIDE | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
Tessa Rolph | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
||||
Keith Abel | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
||||
Julia Staniforth | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
||||
SANDY FULTON | Ymddiriedolwr | 17 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.