Hanes ariannol COXWOLD PLAYING FIELD ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 507408
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.05k | £29.46k | £30.13k | £28.55k | £17.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.11k | £6.79k | £66.72k | £34.77k | £8.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £200 | N/A | N/A | N/A | £3.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £10.93k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.