ymddiriedolwyr SHOLVER AND MOORSIDE COMMUNITY TEAM
Rhif yr elusen: 1167447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN COMYN-PLATT | Cadeirydd | 24 April 2017 |
|
|||||||
Terrence Durose | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||||
Roy Edward Smith | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||||
Deborah Wolstenhulme | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||||
Joyce Ward | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|||||||
LINDA DAWSON | Ymddiriedolwr | 04 June 2016 |
|
|||||||
FRAN JUDGE | Ymddiriedolwr | 03 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.