ymddiriedolwyr LLANW
Rhif yr elusen: 1166349
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (62 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MEIRION MORRIS | Cadeirydd | 01 January 2008 |
|
|||||||
Arwel Ellis Jones | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||||
Anna Mari Huws | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||||
Dr Cynan Dafydd Llwyd | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||||
Elin Bryn Williams BA | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|
||||||
Dr MENNA MACHRETH JONES | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||||
DR Alice Charlotte Egerton-Kemp MBBCh | Ymddiriedolwr | 30 August 2017 |
|
|
||||||
Dr Heledd Fflur Iago | Ymddiriedolwr | 23 August 2017 |
|
|||||||
CELFYN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|||||||
HYWEL RHYS EDWARDS | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|||||||
STEFFAN RHYS MORRIS | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||||
ANGHARAD CLYWD EDWARDS B.A | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||||
EMRYS OWEN | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||||
NAN WYN POWELL-DAVIES | Ymddiriedolwr | 23 March 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.