Hanes ariannol QE2 ACTIVITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1165893
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £517.79k | £417.18k | £341.88k | £464.65k | £545.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £396.78k | £370.15k | £353.45k | £416.41k | £501.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £123.08k | £120.00k | £105.47k | £152.73k | £196.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £123.08k | £8.00k | £114.46k | £17.92k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £184.28k | N/A | N/A | N/A | £13.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £332.91k | N/A | N/A | N/A | £528.57k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £601 | N/A | N/A | N/A | £2.61k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £366.95k | N/A | N/A | N/A | £501.57k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.83k | N/A | N/A | N/A | £56 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.