ymddiriedolwyr BRITISH INDIAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1169838
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRIDEVI SIRA MAHALINGAPPA | Cadeirydd | 01 June 2022 |
|
|||||
Dr Shweta Mittal | Ymddiriedolwr | 30 June 2024 |
|
|
||||
Dr Harinder Singh Bains | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Bhavana Chawda | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Seshagiri Rao Nimmagadda | Ymddiriedolwr | 02 October 2021 |
|
|
||||
Dr Manoj Rajagopal | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.