ymddiriedolwyr 18TH BARNSLEY (HOYLAND) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 507442
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Porter | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
Rachel Charlotte Storey | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Andrea Wathen | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Richard Baxter | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Claire Dawn Taylor | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Kate Johnson | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
Victoria Wilding | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
||||
Katherine Ann Lipscombe | Ymddiriedolwr | 01 January 2000 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.