ymddiriedolwyr CHESTERFIELD AND DISTRICT CIVIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 507458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Borrell | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Philip John Cousins | Ymddiriedolwr | 05 June 2022 |
|
|
||||
Diana Mary Allen | Ymddiriedolwr | 05 June 2022 |
|
|
||||
Darrell Anthony Clark | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|
||||
Janet Murphy | Ymddiriedolwr | 28 May 2019 |
|
|
||||
Frank Gorman | Ymddiriedolwr | 16 July 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.