Hanes ariannol LUTON WORSHIP CENTRE
Rhif yr elusen: 1166848
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (136 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.75k | £30.20k | £23.64k | £23.77k | £29.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.80k | £24.42k | £20.91k | £21.23k | £26.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.