ymddiriedolwyr ASHOVER PARISH HALL
Rhif yr elusen: 1165348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN MARIE WALLHEAD | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Stephanie Marie Biggs | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Linda Joy Stephenson | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Stephen Charles Dronfield | Ymddiriedolwr | 20 March 2020 |
|
|
||||
Sally Elizabeth Wray | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
Michael David Bassett | Ymddiriedolwr | 14 December 2017 |
|
|
||||
Susan Bassett | Ymddiriedolwr | 14 December 2017 |
|
|
||||
ROSEMARY ANGELA EARLY | Ymddiriedolwr | 28 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.