ymddiriedolwyr FRIENDS OF FREETOWN
Rhif yr elusen: 1165635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (102 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMY LOUISE BROOKMAN | Cadeirydd | 21 September 2015 |
|
|
||||
Annie Carol Dawson | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Helen Ireton | Ymddiriedolwr | 13 February 2022 |
|
|
||||
JEREMY GRAHAM BROOKMAN | Ymddiriedolwr | 11 November 2017 |
|
|
||||
ALISON RUTH GILES | Ymddiriedolwr | 29 October 2016 |
|
|
||||
Adelheid Russenberger | Ymddiriedolwr | 02 April 2016 |
|
|
||||
PETER WILLIAM STEPHENSON | Ymddiriedolwr | 21 September 2015 |
|
|
||||
HEATHER DENISE HOBDAY | Ymddiriedolwr | 21 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.