ymddiriedolwyr RE:CHARGE R&R
Rhif yr elusen: 1168554
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Helen Franks | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
THOMAS QUINCEY | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
ABIGAIL LUCY GRIFFITHS PRICE | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Sarah Jane France | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|||||
SUSAN PATRICIA LE PAGE MAOxon ACA | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|||||
ELIZABETH ANN LINTON | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.