Hanes ariannol GAINSBOROUGH TRINITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1168775
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.38k | £79.38k | £1.09m | £562.62k | £768.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.34k | £68.40k | £194.04k | £643.46k | £704.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £8.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.29k | N/A | £184.87k | £135.89k | £146.72k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £928.29k | £159.62k | £60.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £47.20k | £156.70k | £226.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £119.00k | £244.38k | £465.33k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £6 | £26 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £173 | £1.91k | £15.97k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £160.50k | £479.05k | £460.15k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £33.54k | £164.41k | £4.17k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £19.64k | £43.27k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £240.45k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.