ymddiriedolwyr THE ROYAL NATIONAL ORTHOPAEDIC HOSPITAL CHARITY
Rhif yr elusen: 1166129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Jones | Cadeirydd | 05 June 2023 |
|
|
||||
Professor John Andrew McInnes Skinner | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Kathryn Hardwidge | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Matthew Lee | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Sarah Bedingfield Shutt | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Hitesh Thakrar | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|||||
Anju Jaggi | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
||||
Robert William Hurd | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
Richard Linskell | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
John Magnier | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.