ymddiriedolwyr GREATER MANCHESTER NESHOMO CIO
Rhif yr elusen: 1169087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr David Joseph Marshall | Cadeirydd | 11 May 2017 |
|
|
||||
CLIVE GEOFFREY SAYERS | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
MICHAEL HOWARD LOWE | Ymddiriedolwr | 22 February 2021 |
|
|||||
clive moss-barclay | Ymddiriedolwr | 31 October 2019 |
|
|
||||
elaine marshall | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
PATRICIA JACQUELINE JOSEPH | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.