Hanes ariannol TWO RIDINGS COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1166471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.25m | £1.99m | £4.11m | £2.21m | £2.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.31m | £1.57m | £3.40m | £2.70m | £2.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £306.41k | £325.02k | £431.05k | £803.39k | £791.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £413.98k | £865.78k | £901.41k | £2.85m | £1.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £25.64k | £30.29k | £1.61k | £13.40k | £27.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £940.04k | £1.35m | £3.14m | £1.63m | £1.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £265.30k | £413.88k | £76.61k | £2.47m | £239.55k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £131.81k | £159.97k | £148.18k | £181.05k | £228.89k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.23m | £1.47m | £3.29m | £2.58m | £2.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £78.49k | £105.18k | £104.58k | £117.47k | £131.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.24k | £15.29k | £18.77k | £19.91k | £20.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.07m | £998.69k | £2.96m | £2.12m | £2.05m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £24.42k | £28.03k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.