Hanes ariannol CARE UK Charity
Rhif yr elusen: 1167299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £205.89k | £343.52k | £520.70k | £576.08k | £472.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £168.79k | £272.17k | £353.98k | £630.61k | £529.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £116.21k | £2.70k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £166.06k | £43.96k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £225.29k | £487.14k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £18 | £19 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £129.34k | £44.97k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £67.44k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £163.43k | £297.70k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £190.54k | £332.91k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.62k | £3.34k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.