Hanes ariannol ELSECAR COMMUNITY NURSERY
Rhif yr elusen: 1166889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £175.11k | £151.75k | £146.20k | £140.65k | £158.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £174.88k | £147.17k | £112.27k | £135.96k | £161.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £93.89k | N/A | £100.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.