Hanes ariannol THE JOSEPH COX CHARITY
Rhif yr elusen: 507626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.37m | £1.38m | £1.46m | £1.48m | £1.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.30m | £1.34m | £1.41m | £1.44m | £1.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.31m | £1.35m | £1.38m | £1.35m | £1.53m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £69.33k | £107.10k | £60.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.53m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.31m | £1.35m | £1.38m | £1.35m | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £56.32k | £17.93k | £7.55k | £7.99k | £22.97k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £5.19k | £73.11k | £122.53k | £61.66k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.30m | £1.34m | £1.41m | £1.43m | £1.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £2.89k | £2.38k | £2.19k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.06k | £9.54k | £11.46k | £7.27k | £14.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £60.00k | £70.00k | £95.00k | £80.00k | £85.25k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £2.89k | £2.38k | £2.19k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.