ymddiriedolwyr Chelmsford Garden Community Trust
Rhif yr elusen: 1169335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chloe Rose Tron | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Keith WRIGHT | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Melanie Jayne WILLIAMSON | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Mark Arrowsmith | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|
||||
Rev DAN PIERCE | Ymddiriedolwr | 28 September 2018 |
|
|
||||
MAXINE TALBOT | Ymddiriedolwr | 16 December 2015 |
|
|||||
IAN DAVID FULLER | Ymddiriedolwr | 24 November 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.