ymddiriedolwyr ST NICHOLAS FIRST SCHOOL PARENTS TEACHERS AND FRIENDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1166283
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Smith | Cadeirydd | 08 October 2022 |
|
|
||||
Sarah Jayne Prior | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Andrew James Marchisio-King | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Ryan Gough | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Laura Page | Ymddiriedolwr | 02 October 2021 |
|
|
||||
JODIE ELIZABETH PARKER | Ymddiriedolwr | 24 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.