ymddiriedolwyr SHOPMOBILITY STOCKPORT
Rhif yr elusen: 1167327
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARREN DALBY-OLDHAM | Cadeirydd | 07 November 2017 |
|
|||||
TITUS AJAYI | Ymddiriedolwr | 13 February 2021 |
|
|
||||
Linda Williams | Ymddiriedolwr | 26 August 2020 |
|
|
||||
STEPHANIE ORMEROD | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
KEITH DALBY-OLDHAM | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
JOHN LEATHERBARROW | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
SAM SMITH | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|
||||
BEN HARLAND | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|
||||
JEANETTE LADD | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.