Hanes ariannol FREEDOM FOR WHEELS
Rhif yr elusen: 1166823
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (136 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/03/2019 | 01/03/2020 | 01/03/2021 | 01/03/2022 | 01/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.78k | £93.90k | £4.15k | £10.65k | £590 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.32k | £82.72k | £2.54k | £19.88k | £9.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.00k | £10.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.