Hanes ariannol SUNDERLAND ENGINEERING TRAINING ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 507714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.00m | £1.11m | £1.33m | £1.76m | £2.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £979.04k | £1.11m | £1.13m | £1.53m | £1.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £714.65k | £918.64k | £1.08m | £1.33m | £1.52m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £41.58k | £28.11k | £20.37k | £64.76k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £698 | £445 | £210 | £396 | £764 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £990.99k | £1.06m | £1.29m | £1.74m | £2.05m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.52k | £5.82k | £4.75k | £4.90k | £6.38k | |
|
Incwm - Arall | £1.68k | £41.58k | £30.20k | £20.87k | £31.17k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £976.00k | £1.10m | £1.13m | £1.53m | £1.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.04k | £2.24k | £2.16k | £2.27k | £2.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.20k | £4.20k | £1.13m | £1.53m | £7.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.04k | £2.24k | £2.16k | £2.27k | £2.65k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.