ymddiriedolwyr HOOKE COURT IN MALAWI
Rhif yr elusen: 1167089
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN VIAN | Cadeirydd | 01 September 2015 |
|
|
||||
christopher McConnell | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
PETER COOPER | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
||||
Gillian Felicity Brugge | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
||||
Marilyn Leah | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
||||
Daphne Belcher | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
RICHARD MCNEAL | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
SARAH MCCONNELL | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
FIONA BOGGIS | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
SUSANNA MCNEALL | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
CAROLINE Williams | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.