ymddiriedolwyr SPORTS CHAPLAINCY UK
Rhif yr elusen: 1168051
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Courteen | Cadeirydd | 15 November 2018 |
|
|||||
Rev Haydon Spencely | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Daniel Caldwell | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||
James Daniel Lusted | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Rebecca Julia Townsend | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Dean Charlton Thorpe | Ymddiriedolwr | 10 June 2020 |
|
|||||
Robert Wilson | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
ANNE WAFULA STRIKE MBE | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
BOB HAMER | Ymddiriedolwr | 05 July 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.