Hanes ariannol MARGARET GREEN ANIMAL RESCUE
Rhif yr elusen: 1167990
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.36m | £1.46m | £2.02m | £1.90m | £2.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.65m | £1.66m | £1.68m | £2.06m | £2.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £18.08k | £14.33k | N/A | N/A | £45.27k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £192.99k | £198.81k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £666.08k | £941.48k | £1.36m | £856.55k | £1.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £487.15k | £328.87k | £406.56k | £756.19k | £837.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £116.69k | £125.31k | £111.84k | £145.78k | £234.94k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £86.00k | £64.43k | £139.15k | £136.69k | £139.10k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £435.32k | £347.01k | £886.80k | £580.40k | £938.47k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.38m | £1.39m | £1.35m | £1.60m | £1.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £265.98k | £268.56k | £327.14k | £457.74k | £506.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.54k | £9.10k | £7.57k | £14.62k | £13.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £9.53k | £7.53k | £6.84k | £5.91k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.