ymddiriedolwyr THE JAZZ CENTRE (UK)
Rhif yr elusen: 1167421
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yolanda Charles | Ymddiriedolwr | 16 August 2024 |
|
|
||||
Kevin Francis Buck | Ymddiriedolwr | 16 August 2024 |
|
|
||||
Stephen Levrant | Ymddiriedolwr | 13 January 2024 |
|
|
||||
John Peter Wilson | Ymddiriedolwr | 07 February 2018 |
|
|
||||
MATTHEW ROBERT FISHER | Ymddiriedolwr | 13 April 2017 |
|
|
||||
Adrian Daniel Green | Ymddiriedolwr | 03 June 2016 |
|
|
||||
DIGBY FAIRWEATHER | Ymddiriedolwr | 02 June 2016 |
|
|
||||
PAUL RICHARDS | Ymddiriedolwr | 02 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.