ymddiriedolwyr Museum of Policing in Devon & Cornwall
Rhif yr elusen: 1168731
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN JOHN PEARCE | Cadeirydd | 11 July 2019 |
|
|
||||
Tom Charles Holmes | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Irene Andrews | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Mark Rothwell | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Nicola Rachel Powell | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Sara Phyllis Crane | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Maureen Ann Walsh Alderson | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
Pamela Frances Giles | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Martin James Laver | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|
||||
RICHARD MICHAEL WARD | Ymddiriedolwr | 15 August 2020 |
|
|
||||
ULRIKE SABRINA RICHARDS | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
||||
Andrew Howard Bickley | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||
WILLIAM ALAN SKELLY | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.