ymddiriedolwyr TRINITY CHURCH, LEEK
Rhif yr elusen: 1171597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR MAUREEN WISKIN | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
Carol Sheldon | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|||||
DEREK PARRY | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|||||
Peter Sheldon | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|
||||
Ian William Wilson | Ymddiriedolwr | 05 January 2021 |
|
|
||||
Teresa Parker | Ymddiriedolwr | 05 January 2021 |
|
|
||||
TONY PARKES | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|
||||
MRS LIZ LOWE | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|
||||
ARTHUR MASSEY | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|
||||
ROBIN MCDUELL | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|
||||
Rev RICHARD POPE | Ymddiriedolwr | 24 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.