ymddiriedolwyr STATIONERS' HALL CHARITY
Rhif yr elusen: 1169753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin William Leonard Randall | Cadeirydd | 20 July 2021 |
|
|
||||||||||||||||||
Stephen Robert Richard Bourne | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||||||||||||||||
LUCY FIONA HEATH DENTON | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||||||||||||||||
Sarah Mahurter | Ymddiriedolwr | 03 April 2018 |
|
|
||||||||||||||||||
GEOFFREY MICHAEL BOYD PICK BA DAA | Ymddiriedolwr | 10 August 2017 |
|
|
||||||||||||||||||
THE VENERABLE LUKE JONATHAN MILLER MA | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|||||||||||||||||||
MARTIN WILLIAM ASHLEY MVO | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.