Hanes ariannol SWIRE CHINESE LANGUAGE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1171995
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.73m | £3.60m | £1.22m | £2.58m | £2.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.26m | £2.64m | £2.91m | £2.60m | £3.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.73m | £3.57m | £1.20m | £2.54m | £2.20m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £207.99k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £30.76k | £20.96k | £31.68k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.26m | £2.64m | £2.91m | £2.60m | £3.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £4.66k | £4.20k | £10.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.17k | £37.99k | £8.64k | £10.25k | £18.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.23m | £2.60m | £2.90m | £2.59m | £3.12m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £4.66k | £4.20k | £10.19k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.