ymddiriedolwyr NATIONAL ASSOCIATION OF SMALL SCHOOLS
Rhif yr elusen: 1169002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIL SHORT | Cadeirydd | 01 September 2016 |
|
|
||||
Judy Balderson | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Gillian Seymour | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Catherine Tallis | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Rebecca Jane Blackwood | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Sonia Innes | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Beverley Rooney | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Julie Anne Kelly | Ymddiriedolwr | 23 March 2019 |
|
|||||
ANDREW TAYLOR | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
KATHRYN SOLLY | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
MERVYN BENFORD | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.