ymddiriedolwyr SUTTON GRAMMAR SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1168281
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vijay Narayanan | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|||||
Oana-Raluca Grozavu-Santos | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Ramprasad Ramprasad | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Keith Daniel Robinson | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Rita Mankertz | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Rama Mohan | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Benjamin Alexis Cloves | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
Michael Bosland | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
Mr R Turner | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.