ymddiriedolwyr BRITISH HIV ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1170707
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Yvonne Gilleece MB BCH BAO | Cadeirydd | 03 October 2019 |
|
|||||
Dr Lasanthi Nirupama Siriwardena | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Dr Hannah Pintilie | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Nadia Naous | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Dr Carol Emerson | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Dr Kathryn Childs | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
John Robert Jaquiss | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Dr Daniel John Clutterbuck | Ymddiriedolwr | 22 November 2020 |
|
|
||||
Dr Tristan John Barber | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|||||
Dr DAVID CHADWICK | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Dr Jonathan Underwood | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Dr Nicola Mackie | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Dr IAIN REEVES | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
||||
PROFESSOR CAROLINE SABIN | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.