ymddiriedolwyr Vulnerable Persons Interventions
Rhif yr elusen: 1170330
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELI CHUKWUMERENKA BENSON | Cadeirydd | 07 August 2018 |
|
|
||||
NGOZI IGWE | Ymddiriedolwr | 25 February 2024 |
|
|
||||
Rev Uchenna Cletu Njoku phd | Ymddiriedolwr | 27 December 2023 |
|
|
||||
Rev David Nwabueze Nwogbe peterson | Ymddiriedolwr | 27 December 2023 |
|
|
||||
PRINCE CHIDIEBERE EBIGBO | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Sufyan Khan | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
MOHIUDDIN RAZA | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
ANN ADAMS | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
PETER ALANG'O | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Dr ARLETTE RURIHAFI | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
SANJIV GABBI | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|
||||
USOBUNADU IFEANYICHUKWU URAIH | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
CHINEDUM BIDEMI CHIMBO | Ymddiriedolwr | 07 August 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.