ymddiriedolwyr FERRING VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1167736
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Frank Cornish | Cadeirydd | 29 May 2021 |
|
|
||||
John Charles Gough | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|||||
Andy Player | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Nigel Bubloz | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Lesley Young | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Victoria Charlotte Dawn Monroe | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Keith Cockram | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Bernadette Griffin | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Andrew Jackson | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
Debbie Dilks | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|
||||
CAROLE ANNE FORDYCE | Ymddiriedolwr | 01 January 2011 |
|
|
||||
Betty McCann | Ymddiriedolwr | 01 January 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.