ymddiriedolwyr THE LITTLEGATE TRUST
Rhif yr elusen: 1167335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Stevens | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||||||
PAUL VERE LINDON | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|||||||||
Robin David Cooper | Ymddiriedolwr | 02 February 2019 |
|
|
||||||||
Jack Pitman | Ymddiriedolwr | 05 February 2018 |
|
|||||||||
Simon David Pillar | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|||||||||
ALEXANDER MARCHAM | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.