Dogfen lywodraethu THE WORCESTERSHIRE ORGANISTS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 508222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07/05/1977 AS AMENDED ON 22/01/1994 AS AMENDED ON 24/01/2004 AS AMENDED ON 18/01/2014 as amended on 10 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE STUDY OF THE ART OF MUSIC WITH SPECIAL REFERENCE TO LITURGICAL AND ORGAN MUSIC. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF CONSTITUTION).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.