ymddiriedolwyr THE GREEN HOWARDS TRUST
Rhif yr elusen: 1168426
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin David Colthup | Cadeirydd | 15 May 2022 |
|
|||||
Marcus Graham Hinde | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
RT HON THE BARONESS BRENDA MARJORIE HALE DBE PC | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Lieutenant Colonel - Retd JAMES NICHOLAS WATT | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
CAPTAIN - Retd RUPERT CHARLES NEVILLE | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
LIEUTENANT COLONEL SIMON MOSS | Ymddiriedolwr | 13 May 2017 |
|
|
||||
LIEUTENANT COLONEL - RETD SIMON GERARD FOVARGUE MBE | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
BEN HOUGHTON | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|||||
COLONEL - RETD JASON KEWELL WRIGHT | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.