Hanes ariannol AMBITION, ASPIRE, ACHIEVE
Rhif yr elusen: 1167816
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £612.63k | £621.83k | £836.30k | £834.53k | £932.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £595.26k | £576.77k | £644.42k | £748.41k | £814.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £226.50k | £139.56k | £91.19k | £104.74k | £129.23k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £67.87k | £71.89k | £218.75k | £321.55k | £437.26k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £94.10k | £211.05k | £244.41k | £134.43k | £174.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.88k | £15.86k | £14.82k | £13.77k | £13.58k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £495.65k | £394.97k | £515.47k | £673.01k | £744.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £61.59k | £13.31k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £592.57k | £573.90k | £635.91k | £738.27k | £805.10k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.69k | £2.87k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £50.30k | £4.75k | £4.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £8.51k | £10.14k | £9.27k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.