Hanes ariannol SQUARE FOOD FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1173323
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.18k | £231.92k | £162.25k | £328.55k | £302.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.43k | £126.22k | £170.76k | £236.76k | £306.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.36k | N/A | £25.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £54.11k | £13.95k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.