Hanes ariannol THE KARLSSON JATIVA CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1168787
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.83m | £766.04k | £2.80m | £1.31m | £2.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.94m | £1.41m | £2.83m | £1.15m | £1.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.33k | £9.17k | £12.84k | £9.61k | £29.59m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £29.58m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £611.76k | £454.79k | £441.86k | £539.30k | £760.83k | |
|
Incwm - Arall | £4.53k | £2.08k | £3 | £7.01k | £1.08m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.78m | £1.26m | £2.66m | £989.01k | £1.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £160.73k | £155.99k | £166.17k | £161.60k | £160.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £49.35k | £49.06k | £61.84k | £104.41k | £158.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.73m | £1.21m | £2.60m | £884.60k | £1.61m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £160.73k | £155.99k | £166.17k | £161.60k | £160.23k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.