ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF FERRING, DIOCESE OF CHICHESTER
Rhif yr elusen: 1168899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John George Alexander Potter | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Edmund Nicolas Young | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Anne Harris | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
JOHN SOPER | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Margaret Anne Mason | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Alison Mary Gompertz | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
TIMOTHY HARRIS | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
SUSAN PRATT | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|||||
SUSAN DOROTHY YOUNG | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|
||||
KATHERINE BAIRD | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
ANTHONY JOHN HALL | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.