ymddiriedolwyr THE ERNEST AND MARJORIE FUDGE TRUST FOR WARMINSTER
Rhif yr elusen: 1168096
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frances Ann Pearson | Cadeirydd | 14 March 2020 |
|
|||||||
ANGELA MARY MAY | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|||||||
Heather Parks | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|||||||
JOAN M BIANCOLI | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||||
ROBERT CHARLES WRIGHT | Ymddiriedolwr | 14 March 2020 |
|
|||||||
DIANA MILLER | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|||||||
Dr Kevin Robinson | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||||
William John Parks | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.