Hanes ariannol THE FELLOWSHIP OF INDEPENDENT EVANGELICAL CHURCHES
Rhif yr elusen: 1168037
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.39m | £1.41m | £1.73m | £1.27m | £2.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.37m | £2.23m | £1.03m | £1.33m | £2.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.18m | £1.14m | £1.69m | £1.21m | £1.92m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £175.45k | £192.21k | £4.43k | £50.90k | £234.41k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £40.69k | £14.38k | £11.62k | £7.84k | £20.85k | |
|
Incwm - Arall | £104 | £63.04k | £14.81k | £1.65k | £915 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £52.75k | £167.95k | £15.58k | £24.81k | £161.78k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.37m | £2.23m | £1.03m | £1.33m | £2.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.30k | £11.90k | £8.51k | £10.99k | £18.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £60 | £125.67k | £0 | £1.22m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.