ymddiriedolwyr SOUTH NUTFIELD CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1168618
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Anne Denchfield | Cadeirydd | 06 March 2018 |
|
|
||||
Polly O'Neil | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
John Nigel Roberts | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
Emma Lucia Jane Denny | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Aileen Deirdre Waddington | Ymddiriedolwr | 26 August 2020 |
|
|
||||
Catherine Anne Arnold | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
SUSAN JESSIE WAYLAND | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|||||
PETER DAVIES | Ymddiriedolwr | 12 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.