Hanes ariannol DANCERS' CAREER DEVELOPMENT
Rhif yr elusen: 1168958
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £557.43k | £558.31k | £617.42k | £437.83k | £672.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £544.81k | £510.41k | £611.25k | £599.64k | £704.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £76.59k | £24.28k | £42.23k | N/A | £113.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.74k | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £464.10k | £534.03k | £575.19k | N/A | £558.87k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £39.64k | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £456.61k | £449.37k | £560.42k | N/A | £560.80k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £88.20k | £61.05k | £50.83k | N/A | £143.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.81k | £0 | £0 | N/A | £8.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.