ymddiriedolwyr MARTOCK CHRISTIAN FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 1168712
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor John Greenhill | Cadeirydd | 06 December 2018 |
|
|
||||
Philip Graham Davies | Ymddiriedolwr | 06 January 2019 |
|
|
||||
Michelle Greenhill | Ymddiriedolwr | 08 December 2018 |
|
|
||||
Richard James Gibney | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
||||
Jerry Slade | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|||||
Phil Reed | Ymddiriedolwr | 28 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.